Номер 405 спасибо заранееи



1)6*35+4*65+6*65+4*35=35(6+4)+65(4+6)=(35+65)(6+4)=100*10=1.000
2)25*3+75*97+25*97+75*3=25(3+97)+75(3+97)=(25+75)(3+97)=100*100=10.000
3)381*62+619*38+62*619+38*381=381(62+38)+619(62+38)=(381+619)(62+38)=1.000*100=100.000
4)43*286+57*214+57*286+43*214=43(286+214)+57(286+214)=(43+57)(286+214)=100*500=50.000

Оцени ответ
Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Математика.

Найти другие ответы

Загрузить картинку
© Учебушка.ru